ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROSZAMO SL | Administrador Unico | 05/08/2024 | |
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 17/03/2022 | |
GALLEGA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Concursal | 02/12/2021 | |
COMENDADOR & ZAMORANO AC SLP | Administrador Solidario | 15/05/2019 | |
LEX POETELIA A.C. SLP | Liquidador Solidario | 19/02/2019 | |
ZAMORANO Y PELETEIRO ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 22/02/2017 | |
COMMCENTER SA | Secretario | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO
Empresa: ANTONIO ZAMORANO ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Zamorano Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 30883, I/A 6 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31915 , F 186, S 8, H M 39662, I/A 1238 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALLEGA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Nif:B32300089
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zamorano Fernandez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:07/07/2021
Número Procedimiento Concursal:491/2017
Datos Registrales:
Tomo:
70
Libro:
0
Folio:
216
Hoja:
8-44671
Inscripción:
9
Fecha Inscripción02/12/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 216, S 8, H SC 44671, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-15
Empresa: ENERCOM NOROESTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ENERCOM NOROESTE SL
Nif:B70352497
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Zamorano Fernandez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:13/04/2020
Número Procedimiento Concursal:139/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3470
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-49425
Inscripción:
4
Fecha Inscripción20/10/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 64, S 8, H C 49425, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-15
Empresa: ENERCOM NOROESTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ENERCOM NOROESTE SL
Nif:B70352497
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zamorano Fernandez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:13/04/2020
Número Procedimiento Concursal:139/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3470
Libro:
0
Folio:
63
Hoja:
8-49425
Inscripción:
3
Fecha Inscripción20/10/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 63, S 8, H C 49425, I/A 3 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-15
Empresa: CARAMELO SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:RAFAEL GARCIA PEREZ MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:28/10/2018
Número Procedimiento Concursal:123/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3517
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-2286
Inscripción:
77
Fecha Inscripción01/07/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 104, S 8, H C 2286, I/A 77 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-15
Empresa: VOLVORETA SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:GONZALEZ-CARRERO FOJON
Fecha de Resolución:02/12/2013
Número Procedimiento Concursal:2067/2009
Datos Registrales:
Tomo:
885
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-2097
Inscripción:
19
Fecha Inscripción27/08/2020
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 214, S 8, H C 2097, I/A 19 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-15
Empresa: ANTONIO GONZALEZ ARAUJO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANTONIO GONZALEZ ARAUJO SL
Nif:B36021673
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Zamorano Fernandez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PONTEVEDRA
Juez / Ponente:NURIA FACHAL NOGUER
Fecha de Resolución:14/01/2019
Número Procedimiento Concursal:344/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2170
Libro:
2170
Folio:
189
Hoja:
8-6044
Inscripción:
8
Fecha Inscripción21/08/2020
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2170, L 2170, F 189, S 8, H PO 6044, I/A 8 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-36
Empresa: COMENDADOR & ZAMORANO AC SLP
Administrador Solidario
- Comendador Alonso Diego Luis Miguel
- Zamorano Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3687 , F 95, S 8, H C 58414, I/A 1 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-15
Empresa: VOLVORETA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VOLVORETA SA
Nif:A15042492
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zamorano Fernandez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:GONZALEZ-CARRERO FOJON
Fecha de Resolución:02/12/2013
Número Procedimiento Concursal:2067/2009
Datos Registrales:
Tomo:
885
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-2097
Inscripción:
18
Fecha Inscripción01/04/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 214, S 8, H C 2097, I/A 18 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-15
VER MAS ACTOS
Información de ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO
Mostramos los datos de ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORANO FERNANDEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos