ZABALZA OLCOZ ALBERTO
Informe ejecutivo de ZABALZA OLCOZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZABALZA OLCOZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL | Apoderado | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE ZABALZA OLCOZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALZA OLCOZ ALBERTO
Empresa: KF SIGLO XXI SL
Liquidador Solidario
- Ochagavia Bailos Ricardo
- Rekalde Agorriz Aritz
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 218, S 8, H NA 38318, I/A 2 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-31
Empresa: KF SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Ochagavia Bailos Ricardo
- Recalde Agorriz Aritz
- Zabalza Olcoz Alberto
Liquidador Solidario
- Ochagavia Bailos Ricardo
- Rekalde Agorriz Aritz
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 218, S 8, H NA 38318, I/A 2 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-31
Empresa: KF SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Ochagavia Bailos Ricardo
- Recalde Agorriz Aritz
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 216, S 8, H NA 38318, I/A 1 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-31
Empresa: YOUR CONCEPT GROUP CORP SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Rebollo Ruperez Asier
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 66, S 8, H NA 31397, I/A 5 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 82, S 8, H NA 29867, I/A 5 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Rebollo Ruperez Asier
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 65, S 8, H NA 31397, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 65, S 8, H NA 31397, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 63, S 8, H NA 31397, I/A 1 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-31
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 78, S 8, H NA029867, I/A00001 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Apoderado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 80, S 8, H NA029867, I/A00002 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
Información de ZABALZA OLCOZ ALBERTO
Mostramos los datos de ZABALZA OLCOZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALZA OLCOZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos