ELIZALDE TAPIZ MARIA
Informe ejecutivo de ELIZALDE TAPIZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELIZALDE TAPIZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL | Administrador Solidario | 06/05/2015 | |
YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL | Apoderado | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE ELIZALDE TAPIZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZALDE TAPIZ MARIA
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Solidario
- Elizalde Tapiz Maria
- Urreta Guerrero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 82, S 8, H NA 29867, I/A 5 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 82, S 8, H NA 29867, I/A 5 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Elizalde Tapiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 66, S 8, H NA 31397, I/A 3 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Rebollo Ruperez Asier
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 65, S 8, H NA 31397, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 65, S 8, H NA 31397, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-31
Empresa: INSIDER PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 63, S 8, H NA 31397, I/A 1 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-31
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 78, S 8, H NA029867, I/A00001 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
Empresa: YOUR CONCEPT ESTUDIO CREATIVO SL
Apoderado
- Berraondo Azparren Asier
- Elizalde Tapiz Maria
- Zabalza Olcoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 80, S 8, H NA029867, I/A00002 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-31
Información de ELIZALDE TAPIZ MARIA
Mostramos los datos de ELIZALDE TAPIZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZALDE TAPIZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos