ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS LARREZABAL SL | Consejero | 25/09/2013 |
VINCULACIONES DE ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Liquidador Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Liquidador Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Consejero Delegado
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 152, S 8, H SS 2498, I/A 11 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Consejero Delegado
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 5 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Consejero Delegado
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Consejero
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Administrador Unico
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Consejero Delegado
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Consejero
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 152, S 8, H SS 2498, I/A 10 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Administrador Unico
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 152, S 8, H SS 2498, I/A 10 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Empresa: MERCAIRUN SL
Consejero
- Dominguez Moreno Jose
- Picabea Lujambio Juan Bautista
- Sanchez Alonso Juan Maria
- Senosiain Eguilaz Jose Antonio
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zufiaurre Narraspe Guillermo
Presidente
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 143, S 8, H SS 17205, I/A 6 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-20
Información de ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALETA IRAZU FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos