LARREA ARRUTI NICOLAS
Informe ejecutivo de LARREA ARRUTI NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARREA ARRUTI NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS LARREZABAL SL | Consejero Delegado Solidario | 06/11/2013 | |
CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS LARREZABAL SL | Secretario | 25/09/2013 | |
CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS LARREZABAL SL | Consejero | 25/09/2013 | |
CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS LARREZABAL SL | Apoderado Solidario | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE LARREA ARRUTI NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA ARRUTI NICOLAS
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Liquidador Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Consejero Delegado Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Justiniano
Consejero
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Liquidador Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Presidente
Secretario
- Larrea Arruti Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Consejero Delegado Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Justiniano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 152, S 8, H SS 2498, I/A 11 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Consejero Delegado Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Justiniano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 5 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Empresa: ALMACEN FRIGORIFICO IRUN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Presidente
Secretario
- Larrea Arruti Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 137, S 8, H SS 2496, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Consejero Delegado
Consejero
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Francisco Javier
- Zabaleta Irazu Justiniano
Presidente
Secretario
- Larrea Arruti Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 152, S 8, H SS 2498, I/A 10 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Apoderado Solidario
- Larrea Arruti Nicolas
- Zabaleta Irazu Justiniano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 151, S 8, H SS 2498, I/A 8 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-20
Información de LARREA ARRUTI NICOLAS
Mostramos los datos de LARREA ARRUTI NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA ARRUTI NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos