YVONNE SANDNER
Informe ejecutivo de YVONNE SANDNER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YVONNE SANDNER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REJUVERSEN EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 02/01/2024 | |
REJUVERSEN EUROPE SL | Consejero | 26/10/2023 |
VINCULACIONES DE YVONNE SANDNER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YVONNE SANDNER
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Yvonne Sandner
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 29, S 8, H B 569298, I/A 9 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Yvonne Sandner
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 29, S 8, H B 569298, I/A 9 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Consejero
- Yvonne Sandner
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 28, S 8, H B 569298, I/A 8 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Yvonne Sandner
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 26, S 8, H B 569298, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-08
Empresa: SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING SA
Apoderado Solidario
- Yvonne Sandner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45293 , F 71, S 8, H B 234692, I/A 53 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Empresa: SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING SA
Apoderado Solidario
- Yvonne Sandner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 135, S 8, H B 234692, I/A 52 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Información de YVONNE SANDNER
Mostramos los datos de YVONNE SANDNER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YVONNE SANDNER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos