AKSANA LABOKHA
Informe ejecutivo de AKSANA LABOKHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AKSANA LABOKHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REJUVERSEN EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2024 | |
REJUVERSEN EUROPE SL | Presidente | 26/10/2023 | |
REJUVERSEN EUROPE SL | Consejero | 02/05/2022 |
VINCULACIONES DE AKSANA LABOKHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AKSANA LABOKHA
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aksana Labokha
- Timothy Cash
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 29, S 8, H B 569298, I/A 9 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aksana Labokha
- Timothy Cash
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 29, S 8, H B 569298, I/A 9 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Consejero
Presidente
- Aksana Labokha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 28, S 8, H B 569298, I/A 8 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aksana Labokha
- Timothy Cash
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 26, S 8, H B 569298, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-08
Empresa: REJUVERSEN EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48008 , F 25, S 8, H B 569298, I/A 4 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-08
Información de AKSANA LABOKHA
Mostramos los datos de AKSANA LABOKHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AKSANA LABOKHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos