YUSTE PEREZ JUAN
Informe ejecutivo de YUSTE PEREZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YUSTE PEREZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS EMPRESARIALES MANILA SL | Administrador Unico | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE YUSTE PEREZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSTE PEREZ JUAN
Empresa: DIAMOND HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Carrera Diaz Mariano
- Gil De La Guardia Alberto David
- Yuste Perez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13518 , F 190, S 8, H M 219693, I/A 1M (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Empresa: CYR CONSULTING SL
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Perez Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6777 , F 152, S 8, H M 110375, I/A 4 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES MANILA SL
Administrador Unico
- Yuste Perez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25026 , F 61, S 8, H M 450635, I/A 5 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Empresa: THE MARKETING ROOM SA
Apoderado Mancomunado
- Mazuelas Angulo Jose Luis
- Yuste Perez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25260 , F 92, S 8, H M 454791, I/A 8 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: THE MARKETING ROOM SA
Consejero Delegado
Consejero
Representante
- Yuste Perez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25260 , F 92, S 8, H M 454791, I/A 8 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Información de YUSTE PEREZ JUAN
Mostramos los datos de YUSTE PEREZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSTE PEREZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos