YUE LEI ANGELA WANG TU
Informe ejecutivo de YUE LEI ANGELA WANG TU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YUE LEI ANGELA WANG TU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KBTOWN SPAIN SL | Apoderado Solidario | 29/07/2024 | |
SAMOBY TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 25/06/2024 | |
ABISORT XXI SL | Apoderado Solidario | 04/02/2014 | |
GRUPO MADERERO EMPRESARIAL GEM CORP SL | Apoderado Solidario | 13/06/2013 |
VINCULACIONES DE YUE LEI ANGELA WANG TU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUE LEI ANGELA WANG TU
Empresa: KBTOWN SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Diz Vizoso Paula
- Marsal Fortuny Josep
- Preixens Sanabra Edgar
- Vendrell Ortiz Sergi
- Yue Lei Angela Wang Tu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619432, I/A 6 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: SAMOBY TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Guido Samir Adlaoui Spalvieri
- Moreno Navarro Xavier
- Oriach Roqueta Xavier
- Sanz Perez Marco Antonio
- Yue Lei Angela Wang Tu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 479253, I/A 5 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-08
Empresa: ADAS3D MEDICAL SL
V-SEC NO CON
- Yue Lei Angela Wang Tu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46950 , F 96, S 8, H B 536164, I/A 5 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-08
Empresa: ADAS3D MEDICAL SL
Consejero
Director General
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Yue Lei Angela Wang Tu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46950 , F 92, S 8, H B 536164, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-08
Empresa: ABISORT XXI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43273 , F 194, S 8, H B 422485, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Empresa: SANGOTI XXI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43335 , F 218, S 8, H B 425581, I/A 2 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
Información de YUE LEI ANGELA WANG TU
Mostramos los datos de YUE LEI ANGELA WANG TU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUE LEI ANGELA WANG TU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos