GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
Informe ejecutivo de GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALONDA LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado | 26/03/2024 | |
ALONDA LOGISTICS SL | Apoderado Solidario | 26/03/2024 | |
ALONDA LOGISTICS SL | Secretario No Consejero | 13/02/2024 | |
CRECIMIENTILE PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado | 24/03/2023 | |
CRECIMIENTILE PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
ONDA INTERNATIONAL CERAMICS SL | Apoderado Mancomunado | 24/03/2023 | |
ONDA INTERNATIONAL CERAMICS SL | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
HALCON CERAMICAS SL | Apoderado Mancomunado | 24/03/2023 | |
HALCON CERAMICAS SL | Apoderado | 15/02/2023 | |
HALCON CERAMICAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
Empresa: ALONDA LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Brendel Francois Pierre Andre
- Garrido Guijarro Cristina
- Garrido Guijarro Cristina
- Vicent Vilar Guillermo
- Walker David Stephen
Apoderado Solidario
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Brendel Francois Pierre Andre
- Garrido Guijarro Cristina
- Garrido Guijarro Cristina
- Walker David Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923, L 1483, F 50, S 8, H CS 47551, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-12
Empresa: ALONDA LOGISTICS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garrido Guijarro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923, L 1483, F 48, S 8, H CS 47551, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-12
Empresa: GEM RETAIL SL
Vicesecretario No Consejero
- Garrido Guijarro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37902 , F 104, S 8, H M 674953, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Garrido Guijarro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34460 , F 102, S 8, H M 619776, I/A 5 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: CRECIMIENTILE PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Brendel Francois Pierre Andre
- Garrido Guijarro Cristina
- Garrido Guijarro Cristina
- Vicent Vilar Guillermo
- Walker David Stephen
Apoderado Solidario
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Garrido Guijarro Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823, L 1383, F 225, S 8, H CS 41706, I/A 16 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-12
Empresa: ONDA INTERNATIONAL CERAMICS SL
Apoderado Mancomunado
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Brendel Francois Pierre Andre
- Garrido Guijarro Cristina
- Garrido Guijarro Cristina
- Vicent Vilar Guillermo
- Walker David Stephen
Apoderado Solidario
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Garrido Guijarro Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790, L 1351, F 212, S 8, H CS 37852, I/A 23 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-12
Empresa: HALCON CERAMICAS SL
Apoderado Mancomunado
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Ayas Montero Gonzalo Wencesalo
- Brendel Francois Pierre Andre
- Garrido Guijarro Cristina
- Garrido Guijarro Cristina
- Vicent Vilar Guillermo
- Walker David Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 599, F 195, S 8, H CS 2609, I/A 68 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-12
Empresa: HALCON CERAMICAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brendel Francois Pierre Andre
- Cervera Duart Francisco
- Garrido Guijarro Cristina
- Nuño Blanco Javier
- Vicent Vilar Guillermo
- Walker David Stephen
Apoderado Mancomunado
- Cervera Duart Francisco
- Garrido Guijarro Cristina
- Nuño Blanco Javier
Apoderado
- Garrido Guijarro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 599, F 194, S 8, H CS 2609, I/A 67 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-12
Empresa: SELTORIAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138, L 4045, F 57, S 8, H MA118183, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-29
Empresa: IBEROAMERICANA DEL AGRO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28986 , F 191, S 8, H M 521949, I/A 20 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
Mostramos los datos de GARRIDO GUIJARRO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO GUIJARRO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos