YIN CHAO
Informe ejecutivo de YIN CHAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YIN CHAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATTICA DIAMANTE SL | Socio Unico | 12/11/2018 | |
ATTICA DIAMANTE SL | Administrador Unico | 12/11/2018 | |
BREMEN DIAMANTE SL | Socio Unico | 12/11/2018 | |
BREMEN DIAMANTE SL | Administrador Unico | 12/11/2018 | |
ESPACIO BREM SL | Socio Unico | 26/06/2017 | |
ESPACIO BREM SL | Administrador Unico | 26/06/2017 | |
LUCEROS EXPORT SL | Socio Unico | 13/06/2017 | |
FUEGO DIAMANTE SL | Administrador Unico | 01/06/2017 | |
LUCEROS EXPORT SL | Administrador Unico | 14/09/2016 | |
BEAUTYLAND DIAMANTE SL | Administrador Solidario | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE YIN CHAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YIN CHAO
Empresa: BREMEN DIAMANTE SL
Administrador Unico
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 209, S 8, H A 162459, I/A 1 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-03
Empresa: BREMEN DIAMANTE SL
Socio Único
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 209, S 8, H A 162459, I/A 1 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-03
Empresa: ATTICA DIAMANTE SL
Administrador Unico
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 198, S 8, H A 162453, I/A 1 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-03
Empresa: ATTICA DIAMANTE SL
Socio Único
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 198, S 8, H A 162453, I/A 1 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-03
Empresa: ESPACIO BREM SL
Administrador Unico
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 5, S 8, H A 155000, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-03
Empresa: ESPACIO BREM SL
Administrador Solidario
- Duan Yuhao
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 5, S 8, H A 155000, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-03
Empresa: ESPACIO BREM SL
Socio Único
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 5, S 8, H A 155000, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-03
Empresa: LUCEROS EXPORT SL
Nuevo Socio Único
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35095 , F 218, S 8, H M 631171, I/A 4 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Administrador Unico
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 55, S 8, H A 145815, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-03
Administrador Solidario
- Duan Yuhao
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 55, S 8, H A 145815, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-03
VER MAS ACTOS
Información de YIN CHAO
Mostramos los datos de YIN CHAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YIN CHAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos