DUAN YUHAO
Informe ejecutivo de DUAN YUHAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUAN YUHAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BREMEN DIAMANTE SL | Apoderado | 13/11/2018 | |
ATTICA DIAMANTE SL | Apoderado | 13/11/2018 | |
FUEGO DIAMANTE SL | Apoderado | 21/06/2017 | |
LUCEROS EXPORT SL | Apoderado | 15/06/2017 | |
LUCEROS EXPORT SL | Apoderado | 19/10/2016 | |
FUEGO DIAMANTE SL | Socio Unico | 09/07/2015 | |
BEAUTYLAND DIAMANTE SL | Administrador Solidario | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE DUAN YUHAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUAN YUHAO
Empresa: ATTICA DIAMANTE SL
Apoderado
- Duan Yuhao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 199, S 8, H A 162453, I/A 2 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-03
Empresa: BREMEN DIAMANTE SL
Apoderado
- Duan Yuhao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 210, S 8, H A 162459, I/A 2 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-03
Empresa: ESPACIO BREM SL
Administrador Solidario
- Duan Yuhao
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 5, S 8, H A 155000, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-03
Empresa: FUEGO DIAMANTE SL
Apoderado
- Duan Yuhao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 55, S 8, H A 145815, I/A 5 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-03
Empresa: LUCEROS EXPORT SL
Apoderado
- Duan Yuhao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35095 , F 218, S 8, H M 631171, I/A 5 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Administrador Solidario
- Duan Yuhao
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 55, S 8, H A 145815, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-03
Empresa: ESPACIO BREM SL
Administrador Solidario
- Duan Yuhao
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 4, S 8, H A 155000, I/A 1 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: LUCEROS EXPORT SL
Apoderado
- Duan Yuhao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35095 , F 216, S 8, H M 631171, I/A 2 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: LUCEROS EXPORT SL
Socio Único
- Duan Yuhao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35095 , F 215, S 8, H M 631171, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Administrador Solidario
- Duan Yuhao
- Yin Chao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 54, S 8, H A 145815, I/A 1 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-03
VER MAS ACTOS
Información de DUAN YUHAO
Mostramos los datos de DUAN YUHAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUAN YUHAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos