YILMAZ AKIN
Informe ejecutivo de YILMAZ AKIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YILMAZ AKIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELGENE SL | Apoderado | 18/09/2012 | 10/12/2013 |
CELGENE RESEARCH SL | Apoderado Mancomunado | 05/03/2013 | 29/11/2013 |
VINCULACIONES DE YILMAZ AKIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YILMAZ AKIN
Empresa: CELGENE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Dessirier Corinne
- Loetscher Hermann
- Yilmaz Akin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29377 , F 219, S 8, H M 385890, I/A 31 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: CELGENE RESEARCH SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5194 , F 72, S 8, H SE 84906, I/A 17 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41
Empresa: CELGENE RESEARCH SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 110, S 8, H SE 84906, I/A 12 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Empresa: CELGENE SL
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29377 , F 215, S 8, H M 385890, I/A 24 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Información de YILMAZ AKIN
Mostramos los datos de YILMAZ AKIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YILMAZ AKIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos