PI FIGUERAS JORGE MARTI
Informe ejecutivo de PI FIGUERAS JORGE MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PI FIGUERAS JORGE MARTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAKA LIFE GROUP SL | Consejero | 16/08/2024 | |
EVIDENZE GROUP EUROPE SL | Consejero | 17/07/2023 | |
EVIDENZE GROUP EUROPE SL | Presidente | 17/07/2023 | |
EVIDENZE GROUP EUROPE SL | Apoderado | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE PI FIGUERAS JORGE MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PI FIGUERAS JORGE MARTI
Empresa: LAKA LIFE GROUP SL
Consejero
- Fernandez Lopez Francisco Javier
- Martinez Fernandez Maria Asuncion
- Pi Figueras Jorge Marti
- Prat Salazar Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729184, I/A 25 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: EVIDENZE GROUP EUROPE SL
Apoderado
- Centelles Satrustegui Enrique
- Oses Mugica Nuria
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42258 , F 134, S 8, H M 727319, I/A 29 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: EVIDENZE GROUP EUROPE SL
Presidente
- Pi Figueras Jorge Marti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42258 , F 134, S 8, H M 727319, I/A 28 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: EVIDENZE GROUP EUROPE SL
Consejero
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42258 , F 134, S 8, H M 727319, I/A 27 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: CELGENE SL
Apoderado Mancomunado
- Pi Figueras Jorge Marti
Apoderado
- Pi Figueras Jorge Marti
- Pi Figueras Jorge Marti
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33691 , F 216, S 8, H M 385890, I/A 44 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: CELGENE SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Jose Luis
- Garcia Medinilla Cristina
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33691 , F 213, S 8, H M 385890, I/A 38 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: CELGENE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33691 , F 210, S 8, H M 385890, I/A 35 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: CELGENE SL
Consejero Delegado
- Pi Figueras Jorge Marti
Consejero
- Colowick Alan Burton
- Pi Figueras Jorge Marti
Presidente
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33691 , F 210, S 8, H M 385890, I/A 35 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: CELGENE SL
Apoderado
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29377 , F 220, S 8, H M 385890, I/A 32 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: CELGENE SL
Apoderado Mancomunado
- Johannesen Sarah Elizabeth
- Pi Figueras Jorge Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29377 , F 219, S 8, H M 385890, I/A 31 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
VER MAS ACTOS
Información de PI FIGUERAS JORGE MARTI
Mostramos los datos de PI FIGUERAS JORGE MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PI FIGUERAS JORGE MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos