YE HAIZHEN
Informe ejecutivo de YE HAIZHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YE HAIZHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERMERCADO ORIENTAL SORIA SL | Administrador Solidario | 24/08/2015 |
VINCULACIONES DE YE HAIZHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YE HAIZHEN
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Xiaojie Ye
- Ye Haizhen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 158, S 8, H SO 3852, I/A 3 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-42
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Xiaojie Ye
- Ye Haizhen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 158, S 8, H SO 3852, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-10-42
Empresa: HIPERMERCADO ORIENTAL SORIA SL
Administrador Solidario
- Ye Chaojun
- Ye Haizhen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203, L 152, F 32, S 8, H SO 3717, I/A 1 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-42
Información de YE HAIZHEN
Mostramos los datos de YE HAIZHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YE HAIZHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos