XIAOJIE YE
Informe ejecutivo de XIAOJIE YE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE XIAOJIE YE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REX SORIA CAPITAL SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
FUJI ORIENTAL SL | Administrador Unico | 03/08/2020 |
VINCULACIONES DE XIAOJIE YE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XIAOJIE YE
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Jianjie Ye
- Xiaojie Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 161, S 8, H SO 3852, I/A 5 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-42
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Xiaojie Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 161, S 8, H SO 3852, I/A 5 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-42
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Xiaojie Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 158, S 8, H SO 3852, I/A 3 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-42
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Xiaojie Ye
- Ye Haizhen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 158, S 8, H SO 3852, I/A 3 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-42
Empresa: FUJI ORIENTAL SL
Administrador Unico
- Xiaojie Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47408 , F 56, S 8, H B 550878, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-08
Empresa: REX SORIA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Xiaojie Ye
- Ye Haizhen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 158, S 8, H SO 3852, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-10-42
Información de XIAOJIE YE
Mostramos los datos de XIAOJIE YE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XIAOJIE YE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos