YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARLOS YANES E HIJOS SL | Administrador Unico | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Unico
- Yanes Iglesias Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 171, S 8, H IP 1964, I/A 8 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Castro Perez Aurelio
- Yanes Iglesias Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 171, S 8, H IP 1964, I/A 8 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Yanes Iglesias Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 171, S 8, H IP 1964, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Yanes Iglesias Maria Cristina
- Yanes Iglesias Maria Mercedes
- Yanes Iglesias Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 10, S 8, H IP 1964, I/A 5 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-38
Información de YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YANES IGLESIAS MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos