CASTRO PEREZ AURELIO
Informe ejecutivo de CASTRO PEREZ AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO PEREZ AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES CAMAN SL | Liquidador | 02/05/2023 | 02/05/2023 |
CONSTRUCCIONES CAMAN SL | Administrador Unico | 15/03/2016 | 02/05/2023 |
CARLOS YANES E HIJOS SL | Administrador Solidario | 29/05/2012 | 04/01/2017 |
CONSTRUCCIONES CAMAN SL | Consejero Delegado | 15/03/2016 | |
CONSTRUCCIONES CAMAN SL | Consejero | 15/03/2016 | |
CONSTRUCCIONES CAMAN SL | Apoderado Solidario | 15/03/2016 | |
CARLOS YANES E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2012 | 29/05/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO PEREZ AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO PEREZ AURELIO
Empresa: CONSTRUCCIONES CAMAN SL
Liquidador
- Castro Perez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 9, S 8, H IP 630, I/A 10 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CAMAN SL
Administrador Unico
- Castro Perez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 9, S 8, H IP 630, I/A 10 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Castro Perez Aurelio
- Yanes Iglesias Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 171, S 8, H IP 1964, I/A 8 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CAMAN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 9, S 8, H IP 630, I/A 9 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CAMAN SL
Administrador Unico
- Castro Perez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 9, S 8, H IP 630, I/A 8 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-38
Empresa: CONSTRUCCIONES CAMAN SL
Consejero Delegado
- Castro Perez Aurelio
Consejero
- Afonso Mosegue Juan Antonio
- Castro Perez Aurelio
- Sanjuan Jover Juan Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 9, S 8, H IP 630, I/A 8 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Castro Perez Aurelio
- Yanes Iglesias Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 10, S 8, H IP 1964, I/A 6 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Castro Perez Aurelio
- Yanes Iglesias Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 10, S 8, H IP 1964, I/A 6 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-38
Empresa: CARLOS YANES E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Castro Perez Aurelio
- Yanes Iglesias Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 10, S 8, H IP 1964, I/A 5 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-38
Información de CASTRO PEREZ AURELIO
Mostramos los datos de CASTRO PEREZ AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO PEREZ AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos