YAGUE DEL REAL RAUL
Informe ejecutivo de YAGUE DEL REAL RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YAGUE DEL REAL RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO YARA 360 SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
GRUPO EDUCATIVO CASVI SL | Consejero | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE YAGUE DEL REAL RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAGUE DEL REAL RAUL
Empresa: GRUPO YARA 360 SL
Administrador Unico
- Yague Del Real Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46166 , F 100, S 8, H M 811020, I/A 1 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: GRUPO EDUCATIVO CASVI SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42931 , F 20, S 8, H M 758917, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: AUDIOVISUALES YAGUE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 163, S 8, H M 75310, I/A 14 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Empresa: EUROLENGUAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 189, S 8, H M 56295, I/A 16 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Información de YAGUE DEL REAL RAUL
Mostramos los datos de YAGUE DEL REAL RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAGUE DEL REAL RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos