YAGUE DEL REAL ANA MARIA
Informe ejecutivo de YAGUE DEL REAL ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YAGUE DEL REAL ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEGIO INTERNACIONAL COE SA | Apoderado | 05/12/2022 | |
GRUPO EDUCATIVO CASVI SL | Consejero | 13/01/2022 | |
GRUPO EDUCATIVO CASVI SL | Secretario | 13/01/2022 | |
YARA 1999 SL | Apoderado | 23/05/2011 | |
SERVICIOS EDUCATIVOS AUXILIARES INTEGRALES SL | Apoderado | 11/05/2011 | |
EUROLENGUAS SA | Apoderado | 25/06/2010 | |
SERVICIOS DE COMEDOR Y LIMPIEZA SL | Apoderado | 13/05/2010 | |
CASVI BOADILLA SA | Apoderado | 12/05/2010 | |
SIRIUM ENTERTAINMENT SL | Apoderado | 04/05/2010 | |
REAL AUDIOVISUALES SL | Apoderado | 04/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE YAGUE DEL REAL ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAGUE DEL REAL ANA MARIA
Empresa: COLEGIO INTERNACIONAL COE SA
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 179, S 8, H M 113858, I/A 30 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Empresa: GRUPO EDUCATIVO CASVI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Real Torrego Ana Maria
- Yague Del Real Ana Maria
- Yague Del Real Juan Luis
- Yague Del Real Raul
- Yague Sevillano Juan Esteban
Presidente
Secretario
- Yague Del Real Ana Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42931 , F 20, S 8, H M 758917, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: YARA 1999 SL
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15677 , F 30, S 8, H M 264050, I/A 6 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28767 , F 131, S 8, H M 517976, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: AUDIOVISUALES YAGUE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Del Real Torrego Ana Maria
- Yague Del Real Ana Maria
- Yague Del Real Juan Luis
- Yague Del Real Raul
- Yague Sevillano Juan Esteban
Presidente
Secretario
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 163, S 8, H M 75310, I/A 14 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Empresa: EUROLENGUAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Del Real Torrego Ana Maria
- Yague Del Real Ana Maria
- Yague Del Real Juan Luis
- Yague Del Real Raul
- Yague Sevillano Juan Esteban
Presidente
Secretario
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 189, S 8, H M 56295, I/A 16 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: EUROLENGUAS SA
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 188, S 8, H M 56295, I/A 15 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Empresa: SERVICIOS DE COMEDOR Y LIMPIEZA SL
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23217 , F 156, S 8, H M 416123, I/A 2 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Empresa: ENSEÑANZAS SIN LIMITES SL
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11299 , F 83, S 8, H M 177563, I/A 6 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: CASVI BOADILLA SA
Apoderado
- Yague Del Real Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20342 , F 84, S 8, H M 359721, I/A 6 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
VER MAS ACTOS
Información de YAGUE DEL REAL ANA MARIA
Mostramos los datos de YAGUE DEL REAL ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAGUE DEL REAL ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos