XIQUES FERRAZ MERCE
Informe ejecutivo de XIQUES FERRAZ MERCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE XIQUES FERRAZ MERCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Administrador Unico | 24/02/2022 | |
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Apoderado | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE XIQUES FERRAZ MERCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XIQUES FERRAZ MERCE
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Unico
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 215, S 8, H B 241032, I/A 9 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 215, S 8, H B 241032, I/A 9 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 214, S 8, H B 241032, I/A 7 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Apoderado
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 212, S 8, H B 241032, I/A 6 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
- Xiques Sedo Joan
Presidente
Secretario
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 212, S 8, H B 241032, I/A 5 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
- Xiques Sedo Joan
Presidente
Secretario
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 211, S 8, H B 241032, I/A 4 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-08
Información de XIQUES FERRAZ MERCE
Mostramos los datos de XIQUES FERRAZ MERCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XIQUES FERRAZ MERCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos