MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL
Informe ejecutivo de MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Apoderado | 14/03/2022 | |
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Administrador Solidario | 28/01/2015 | 24/02/2022 |
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Administrador Unico | 05/05/2010 | 28/01/2015 |
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Consejero | 16/09/2009 | 05/05/2010 |
XIQUES & ASSOCIATS SLP | Consejero Delegado | 16/09/2009 | 05/05/2010 |
VINCULACIONES DE MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Apoderado
- Casas Herrero Jordi
- Minguijon Martinez Josep Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 215, S 8, H B 241032, I/A 10 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 215, S 8, H B 241032, I/A 9 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 214, S 8, H B 241032, I/A 7 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Unico
- Minguijon Martinez Josep Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 214, S 8, H B 241032, I/A 7 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Administrador Unico
- Minguijon Martinez Josep Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 212, S 8, H B 241032, I/A 5 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Consejero Delegado
- Minguijon Martinez Josep Manel
Consejero
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
- Xiques Sedo Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 212, S 8, H B 241032, I/A 5 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-08
Empresa: XIQUES & ASSOCIATS SL
Consejero Delegado
- Minguijon Martinez Josep Manel
Consejero
- Minguijon Martinez Josep Manel
- Xiques Ferraz Merce
- Xiques Sedo Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34240 , F 211, S 8, H B 241032, I/A 4 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-08
Información de MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL
Mostramos los datos de MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUIJON MARTINEZ JOSEP MANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos