XIONG SHENGQUAN
Informe ejecutivo de XIONG SHENGQUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE XIONG SHENGQUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 22/03/2019 | 08/01/2023 |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Consejero | 04/02/2019 | 04/08/2022 |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Presidente | 12/03/2019 | 04/08/2022 |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/03/2019 | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE XIONG SHENGQUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XIONG SHENGQUAN
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Apoderado General
Apoderado Mancomunado
- Xiong Shengquan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 27, S 8, H M 688258, I/A 8 (08/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 26, S 8, H M 688258, I/A 6 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Xiong Shengquan
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 24, S 8, H M 688258, I/A 3 M (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Apoderado General
Apoderado Mancomunado
- Xiong Shengquan
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Xiong Shengquan
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 24, S 8, H M 688258, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Presidente
- Xiong Shengquan
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 24, S 8, H M 688258, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Consejero
- Diaz De Bustamante Terminel Francisco Javier
- Liu Jialin
- Rong Guimin
- Xiong Shengquan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 20, S 8, H M 688258, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Información de XIONG SHENGQUAN
Mostramos los datos de XIONG SHENGQUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XIONG SHENGQUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos