RONG GUIMIN
Informe ejecutivo de RONG GUIMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RONG GUIMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Apoderado Solidario | 08/01/2023 | |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Director General | 08/01/2023 | |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Vicepresidente | 12/03/2019 | |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Consejero | 04/02/2019 |
VINCULACIONES DE RONG GUIMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RONG GUIMIN
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 27, S 8, H M 688258, I/A 8 (08/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Apoderado General
- Rong Guimin
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 27, S 8, H M 688258, I/A 8 (08/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Rong Guimin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 24, S 8, H M 688258, I/A 3 M (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Apoderado General
- Rong Guimin
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Rong Guimin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 24, S 8, H M 688258, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Rong Guimin
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 24, S 8, H M 688258, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 20, S 8, H M 688258, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Información de RONG GUIMIN
Mostramos los datos de RONG GUIMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RONG GUIMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos