XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES
Informe ejecutivo de XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero | 31/10/2019 | 25/12/2022 |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Secretario | 31/10/2019 | 25/12/2022 |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2019 | 25/12/2022 |
VINCULACIONES DE XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Consejero
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Presidente
Secretario
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 51, S 8, H M 719320, I/A 5 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: DRAKESVILLE SL
Consejero Delegado Solidario
- Bart Filius
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46931 , F 10, S 8, H B 535632, I/A 5 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: DRAKESVILLE SL
Consejero
- Bart Filius
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Presidente
Secretario
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46931 , F 10, S 8, H B 535632, I/A 4 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-08
Información de XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES
Mostramos los datos de XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER MARIE BERNARD CECILE CONSTANTIN MAES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos