ONNO VAN DE STOLPE
Informe ejecutivo de ONNO VAN DE STOLPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ONNO VAN DE STOLPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero | 31/10/2019 | 25/12/2022 |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Presidente | 31/10/2019 | 25/12/2022 |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2019 | 25/12/2022 |
VINCULACIONES DE ONNO VAN DE STOLPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONNO VAN DE STOLPE
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Consejero
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Presidente
- Onno Van De Stolpe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 51, S 8, H M 719320, I/A 5 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: DRAKESVILLE SL
Consejero Delegado Solidario
- Bart Filius
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46931 , F 10, S 8, H B 535632, I/A 5 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: DRAKESVILLE SL
Consejero
- Bart Filius
- Onno Van De Stolpe
- Xavier Marie Bernard Cecile Constantin Maes
Presidente
- Onno Van De Stolpe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46931 , F 10, S 8, H B 535632, I/A 4 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-08
Información de ONNO VAN DE STOLPE
Mostramos los datos de ONNO VAN DE STOLPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONNO VAN DE STOLPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos