WRIGHT ANDREW
Informe ejecutivo de WRIGHT ANDREW
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE WRIGHT ANDREW
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMITRA SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 26/01/2023 | |
LITTLEHAMPTON SL | Consejero | 10/01/2023 | |
LITTLEHAMPTON SL | Presidente | 10/01/2023 | |
VOYAGER REO SL | Consejero | 21/06/2021 | |
VOYAGER REO SL | Presidente | 21/06/2021 | |
BERYLLIUM I INVEST REO SL | Presidente | 09/07/2020 | |
BERYLLIUM I INVEST REO SL | Consejero | 09/07/2020 |
VINCULACIONES DE WRIGHT ANDREW
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WRIGHT ANDREW
Empresa: ALDENHOUSE SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Wright Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43771 , F 115, S 8, H M 772467, I/A 4 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: LITTLEHAMPTON SL
Consejero
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Rivas Garcia Cristina
- Wright Andrew
Presidente
- Wright Andrew
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44209 , F 130, S 8, H M 779453, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: WHITEHEAD INVEST SL
Consejero
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Rodriguez De Santos Antonio
- Wright Andrew
Presidente
- Wright Andrew
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43213 , F 11, S 8, H M 692331, I/A 9 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: WHITEHEAD INVEST SL
Consejero
- Wright Andrew
Presidente
- Wright Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38959 , F 73, S 8, H M 692331, I/A 7 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: VOYAGER REO SL
Consejero
- Wright Andrew
Presidente
- Wright Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 212, S 8, H M 658055, I/A 15 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: BERYLLIUM II INVEST REO SL
Consejero
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Wright Andrew
- Zahonero De Agueda Marta
Presidente
- Wright Andrew
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39901 , F 38, S 8, H M 708687, I/A 7 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
Empresa: CHEFORVILLE INVEST SL
Consejero
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Wright Andrew
- Zahonero De Agueda Marta
Presidente
- Wright Andrew
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40275 , F 109, S 8, H M 715531, I/A 4 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: EAGLEWOOD SPAIN SL
Consejero
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Wright Andrew
- Zahonero De Agueda Marta
Presidente
- Wright Andrew
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39901 , F 33, S 8, H M 708687, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Consejero
- Al Alfia Holding Llc
- Mclean Alexander
- Wright Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 91, S 8, H A 1506, I/A 61 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 88, S 8, H A 1506, I/A 55 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-03
Información de WRIGHT ANDREW
Mostramos los datos de WRIGHT ANDREW que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WRIGHT ANDREW, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos