RIVAS GARCIA CRISTINA
Informe ejecutivo de RIVAS GARCIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVAS GARCIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCELLEC TECA ESP INVESTMENTS SL | Secretario | 28/11/2023 | |
SCELLEC TECA ESP INVESTMENTS SL | Consejero | 28/11/2023 | |
SCELLEC TECA ESP INVESTMENTS SL | Apoderado | 28/11/2023 | |
BERRYWAY INVEST SL | Consejero | 25/09/2023 | |
KANSVILLE SPAIN SL | Consejero | 09/05/2023 | |
BANBURY INVEST SL | Consejero | 12/01/2023 | |
LITTLEHAMPTON SL | Secretario | 10/01/2023 | |
LITTLEHAMPTON SL | Consejero | 10/01/2023 |
VINCULACIONES DE RIVAS GARCIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS GARCIA CRISTINA
Empresa: SCELLEC TECA ESP INVESTMENTS SL
Apoderado
- Rivas Garcia Cristina
Consejero
- Rivas Garcia Cristina
Secretario
- Rivas Garcia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43969 , F 100, S 8, H M 708732, I/A 10 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: BERRYWAY INVEST SL
Consejero
- Fraser Harding George John
- Rivas Garcia Cristina
- Villan Ortega Elias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45314 , F 213, S 8, H M 797183, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: KANSVILLE SPAIN SL
Consejero
- Fraser Harding George John
- Rivas Garcia Cristina
- Villan Ortega Elias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 83, S 8, H M 789373, I/A 4 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: BANBURY INVEST SL
Consejero
- Fraser Harding George John
- Rivas Garcia Cristina
- Villan Ortega Elias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 148, S 8, H M 779332, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: LITTLEHAMPTON SL
Consejero
- Gutierrez Ugarte Pia Elena
- Rivas Garcia Cristina
- Wright Andrew
Presidente
Secretario
- Rivas Garcia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44209 , F 130, S 8, H M 779453, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Información de RIVAS GARCIA CRISTINA
Mostramos los datos de RIVAS GARCIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS GARCIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos