WITT LEIF KENNETH
Informe ejecutivo de WITT LEIF KENNETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WITT LEIF KENNETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURATUS TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES SL | Administrador Solidario | 02/05/2013 | 31/12/2018 |
AURATUS TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES SL | Liquidador | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
INNOVEX LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 02/04/2014 | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE WITT LEIF KENNETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WITT LEIF KENNETH
Liquidador
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131, L 4038, F 162, S 8, H MA117947, I/A 2 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Administrador Solidario
- Torrillas Pablo Daniel
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131, L 4038, F 162, S 8, H MA117947, I/A 2 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Silvstrand Rolf Anders
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 221, S 8, H MA122580, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-29
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Silvstrand Rolf Anders
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 221, S 8, H MA122580, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-29
Administrador Solidario
- Torrillas Pablo Daniel
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131, L 4038, F 161, S 8, H MA117947, I/A 1 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-29
Información de WITT LEIF KENNETH
Mostramos los datos de WITT LEIF KENNETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WITT LEIF KENNETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos