SILVSTRAND ROLF ANDERS
Informe ejecutivo de SILVSTRAND ROLF ANDERS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILVSTRAND ROLF ANDERS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVEX LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 27/05/2015 | 28/12/2018 |
INNOVEX LOGISTICS SL | Liquidador | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
INNOVEX LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 02/04/2014 | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE SILVSTRAND ROLF ANDERS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVSTRAND ROLF ANDERS
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Liquidador
- Silvstrand Rolf Anders
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 222, S 8, H MA122580, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Jerndal Anders Haakan Carlsson
- Silvstrand Rolf Anders
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 222, S 8, H MA122580, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Jerndal Anders Haakan Carlsson
- Silvstrand Rolf Anders
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 221, S 8, H MA122580, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-29
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Silvstrand Rolf Anders
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 221, S 8, H MA122580, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-29
Empresa: INNOVEX LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Silvstrand Rolf Anders
- Witt Leif Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 221, S 8, H MA122580, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-29
Información de SILVSTRAND ROLF ANDERS
Mostramos los datos de SILVSTRAND ROLF ANDERS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVSTRAND ROLF ANDERS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos