WINTHER PEDER
Informe ejecutivo de WINTHER PEDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WINTHER PEDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUEHNE & NAGEL SA | Consejero | 15/03/2017 | 01/02/2019 |
LION SPANISH IBERIA SL | Consejero | 01/03/2017 | 19/07/2017 |
VINCULACIONES DE WINTHER PEDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WINTHER PEDER
Empresa: KUEHNE & NAGEL SA
Consejero
- Cox Brian
- Winther Peder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 133, S 8, H M 225933, I/A 163 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Empresa: KUEHNE & NAGEL SA
Consejero
- Cox Brian
- Winther Peder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 126, S 8, H M 225933, I/A 149 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Empresa: LION SPANISH IBERIA SL
Consejero
- Cox Brian
- Winther Peder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 137, S 8, H M 345640, I/A 39 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Información de WINTHER PEDER
Mostramos los datos de WINTHER PEDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WINTHER PEDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos