COX BRIAN
Informe ejecutivo de COX BRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COX BRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUEHNE & NAGEL SA | Consejero | 15/03/2017 | 01/02/2019 |
KUEHNE NAGEL INVESTMENTS SL | Consejero | 01/03/2017 | 27/11/2018 |
LION SPANISH IBERIA SL | Consejero | 01/03/2017 | 19/07/2017 |
VINCULACIONES DE COX BRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COX BRIAN
Empresa: KUEHNE & NAGEL SA
Consejero
- Cox Brian
- Winther Peder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 133, S 8, H M 225933, I/A 163 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Empresa: KUEHNE NAGEL INVESTMENTS SL
Consejero
- Cox Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35896 , F 203, S 8, H M 368976, I/A 38 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: KUEHNE & NAGEL SA
Consejero
- Cox Brian
- Winther Peder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 126, S 8, H M 225933, I/A 149 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Empresa: LION SPANISH IBERIA SL
Consejero
- Cox Brian
- Winther Peder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 137, S 8, H M 345640, I/A 39 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Empresa: KUEHNE NAGEL INVESTMENTS SL
Consejero
- Cox Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20817 , F 225, S 8, H M 368976, I/A 33 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Información de COX BRIAN
Mostramos los datos de COX BRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COX BRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos