WINFRIED PETER FALK
Informe ejecutivo de WINFRIED PETER FALK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WINFRIED PETER FALK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORDEON GROUP SPAIN SL | Consejero | 25/04/2018 | 18/01/2021 |
NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL | Administrador Solidario | 28/06/2018 | 27/11/2020 |
VINCULACIONES DE WINFRIED PETER FALK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WINFRIED PETER FALK
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Consejero
- Ralf Peter Knorrenschild
- Winfried Peter Falk
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46376 , F 82, S 8, H B 484260, I/A 12 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL
Administrador Solidario
- Ralf Peter Knorrenschild
- Winfried Peter Falk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 37, S 8, H B 479523, I/A 9 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL
Administrador Solidario
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
- Winfried Peter Falk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 36, S 8, H B 479523, I/A 5 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Consejero
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
- Winfried Peter Falk
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46376 , F 81, S 8, H B 484260, I/A 9 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-08
Información de WINFRIED PETER FALK
Mostramos los datos de WINFRIED PETER FALK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WINFRIED PETER FALK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos