LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN
Informe ejecutivo de LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORDEON GROUP SPAIN SL | Presidente | 25/04/2018 | 27/12/2019 |
NORDEON GROUP SPAIN SL | Consejero | 25/04/2018 | 27/12/2019 |
NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL | Administrador Solidario | 28/06/2018 | 24/12/2019 |
VINCULACIONES DE LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Consejero
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
Presidente
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46376 , F 81, S 8, H B 484260, I/A 11 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL
Administrador Solidario
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 37, S 8, H B 479523, I/A 8 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL
Administrador Solidario
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
- Winfried Peter Falk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 36, S 8, H B 479523, I/A 5 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Consejero
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
- Winfried Peter Falk
Presidente
- Louis Joseph Jean Marie Van Uden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46376 , F 81, S 8, H B 484260, I/A 9 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-08
Información de LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN
Mostramos los datos de LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOUIS JOSEPH JEAN MARIE VAN UDEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos