WILDPRET FERNANDEZ SILVIA
Informe ejecutivo de WILDPRET FERNANDEZ SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WILDPRET FERNANDEZ SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACIENDA POZO GORRIN SL | Administrador Concursal | 09/07/2021 | |
JCE GROUP (ESPANIA) SL | Apoderado Solidario | 22/11/2019 | |
CITERA CONSULTORES SLP | Administrador Unico | 21/01/2015 | |
CITERA CONSULTORES SLP | Soc.Prof. | 21/01/2015 | |
PASVIL SERVICIOS E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE WILDPRET FERNANDEZ SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WILDPRET FERNANDEZ SILVIA
Empresa: HACIENDA POZO GORRIN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HACIENDA POZO GORRIN SL
Nif:B76751726
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Wildpret Fernandez Silvia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL CIVIL NUMERO 2 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:MARIA JOSE DORTA RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:31/03/2021
Número Procedimiento Concursal:74/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3535
Libro:
0
Folio:
4
Hoja:
8-60044
Inscripción:
4
Fecha Inscripción09/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 4, S 8, H TF 60044, I/A 4 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-38
Empresa: JCE GROUP (ESPANIA) SL
Apoderado Solidario
- Pascual Villanueva Jaime
- Wildpret Fernandez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3654 , F 27, S 8, H TF 63633, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-38
Empresa: ESTRUCTURA FITNESS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:MARIA RAQUEL ALEJANO GOMEZ
Fecha de Resolución:04/12/2013
Número Procedimiento Concursal:436/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2446
Libro:
0
Folio:
43
Hoja:
8-31384
Inscripción:
6
Fecha Inscripción27/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 43, S 8, H TF 31384, I/A 6 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-38
Empresa: CITERA CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Wildpret Fernandez Silvia
Soc.Prof.
- Mansell Villanueva Samuel
- Pascual Villanueva Jaime
- Wildpret Fernandez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 65, S 8, H TF 54752, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-38
Empresa: ESTRUCTURA FITNESS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTRUCTURA FITNESS SL
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Wildpret Fernandez Silvia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:MARIA RAQUEL ALEJANO GOMEZ
Fecha de Resolución:04/12/2013
Número Procedimiento Concursal:436/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2446
Libro:
0
Folio:
41
Hoja:
8-31384
Inscripción:
5
Fecha Inscripción07/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 41, S 8, H TF 31384, I/A 5 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-38
Empresa: PASVIL SERVICIOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Wildpret Fernandez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 106, S 8, H TF 14965, I/A 8 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-38
Información de WILDPRET FERNANDEZ SILVIA
Mostramos los datos de WILDPRET FERNANDEZ SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WILDPRET FERNANDEZ SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos