WERNER THEODOR TRAA
Informe ejecutivo de WERNER THEODOR TRAA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WERNER THEODOR TRAA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIELAND ESPAÑA SA | Consejero | 07/03/2017 | 05/06/2020 |
WIELAND ESPAÑA SA | Presidente | 07/03/2017 | 05/06/2020 |
WIELAND CIMSA SA | Consejero | 27/11/2017 | 28/05/2020 |
WIELAND CIMSA SA | Presidente | 27/11/2017 | 28/05/2020 |
WIELAND CIMSA SA | Presidente | 29/11/2012 | 27/11/2017 |
WIELAND CIMSA SA | Consejero | 29/11/2012 | 27/11/2017 |
WIELAND ESPAÑA SA | Presidente | 24/07/2012 | 07/03/2017 |
WIELAND ESPAÑA SA | Consejero | 24/07/2012 | 07/03/2017 |
VINCULACIONES DE WERNER THEODOR TRAA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WERNER THEODOR TRAA
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Jorg Dietrich Nubling
- Werner Theodor Traa
Presidente
- Werner Theodor Traa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 27 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: WIELAND CIMSA SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Presidente
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 23, S 8, H B 2705, I/A 67 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Presidente
- Werner Theodor Traa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 22, S 8, H B 2705, I/A 63 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 21, S 8, H B 2705, I/A 62 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Presidente
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 21, S 8, H B 2705, I/A 62 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Presidente
- Werner Theodor Traa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 26 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Jorg Dietrich Nubling
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 25 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Jorg Dietrich Nubling
- Werner Theodor Traa
Presidente
- Werner Theodor Traa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 25 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Presidente
- Werner Theodor Traa
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 123, S 8, H B 2705, I/A 55 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 122, S 8, H B 2705, I/A 54 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
VER MAS ACTOS
Información de WERNER THEODOR TRAA
Mostramos los datos de WERNER THEODOR TRAA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WERNER THEODOR TRAA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos