JORG DIETRICH NUBLING
Informe ejecutivo de JORG DIETRICH NUBLING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORG DIETRICH NUBLING
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIELAND ESPAÑA SA | Consejero | 07/03/2017 | 05/06/2020 |
WIELAND CIMSA SA | Consejero | 27/11/2017 | 28/05/2020 |
WIELAND CIMSA SA | Consejero | 29/11/2012 | 27/11/2017 |
WIELAND ESPAÑA SA | Consejero | 24/07/2012 | 07/03/2017 |
WIELAND ESPAÑA SA | Vicepresidente | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE JORG DIETRICH NUBLING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORG DIETRICH NUBLING
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 27 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: WIELAND CIMSA SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 23, S 8, H B 2705, I/A 67 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 21, S 8, H B 2705, I/A 62 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 21, S 8, H B 2705, I/A 62 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Jorg Dietrich Nubling
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 25 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 35, S 8, H B 105146, I/A 25 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 122, S 8, H B 2705, I/A 54 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: CINTAS METALICAS SA
Consejero
- Jorg Dietrich Nubling
- Valerio Bauer
- Werner Theodor Traa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 122, S 8, H B 2705, I/A 54 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Jorg Dietrich Nubling
- Werner Theodor Traa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 31, S 8, H B 105146, I/A 22 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Consejero
- Guillermo Fruhbeck Olmedo
- Jorg Dietrich Nubling
- Werner Theodor Traa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jorg Dietrich Nubling
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 31, S 8, H B 105146, I/A 22 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Información de JORG DIETRICH NUBLING
Mostramos los datos de JORG DIETRICH NUBLING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORG DIETRICH NUBLING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos