WEGNER MATTHEW CARL
Informe ejecutivo de WEGNER MATTHEW CARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE WEGNER MATTHEW CARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGUANA TICKETS SL | Apoderado | 13/10/2016 | 03/06/2022 |
360 EXPERIENCE SL | Apoderado | 14/10/2016 | 15/01/2019 |
TICKETBIS SL | Apoderado | 13/10/2016 | 15/01/2019 |
EVENTBIS SL | Apoderado | 13/10/2016 | 15/01/2019 |
TODOENTRADAS SL | Apoderado | 13/10/2016 | 09/01/2019 |
TM RESOURCES SL | Apoderado | 13/10/2016 | 18/09/2018 |
VINCULACIONES DE WEGNER MATTHEW CARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WEGNER MATTHEW CARL
Empresa: IGUANA TICKETS SL
Apoderado
- Barredo Muñoa Marta Elisa
- Barredo Muñoa Marta Elisa
- Barredo Muñoa Marta Elisa
- Bounds Joseph Brent
- Carmona Sein Unai
- Doerger Brian James
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Martinez Garcia Pilar
- Martinez Garcia Pilar
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5382 , F 66, S 8, H BI 62451, I/A 15 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-48
Empresa: EVENTBIS SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 65, S 8, H BI 57757, I/A 12 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: 360 EXPERIENCE SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5499 , F 75, S 8, H BI 65243, I/A 10 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: TICKETBIS SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 76, S 8, H BI 57766, I/A 14 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: TODOENTRADAS SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5329 , F 175, S 8, H BI 54993, I/A 22 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-48
Empresa: TM RESOURCES SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Carmona Sein Unai
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 86, S 8, H BI 57769, I/A 17 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-48
Empresa: TM RESOURCES SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 82, S 8, H BI 57769, I/A 9 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Empresa: TODOENTRADAS SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5329 , F 171, S 8, H BI 54993, I/A 14 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Empresa: EVENTBIS SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 63, S 8, H BI 57757, I/A 6 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
Empresa: TICKETBIS SL
Apoderado
- Bounds Joseph Brent
- Doerger Brian James
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 73, S 8, H BI 57766, I/A 6 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-48
VER MAS ACTOS
Información de WEGNER MATTHEW CARL
Mostramos los datos de WEGNER MATTHEW CARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WEGNER MATTHEW CARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos