FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMA MOBILITY SL | Secretario No Consejero | 23/01/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA
Empresa: IGUANA TICKETS SL
Apoderado
- Barredo Muñoa Marta Elisa
- Barredo Muñoa Marta Elisa
- Barredo Muñoa Marta Elisa
- Bounds Joseph Brent
- Carmona Sein Unai
- Doerger Brian James
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Martinez Garcia Pilar
- Martinez Garcia Pilar
- Torsney Cynthia Coral
- Wegner Matthew Carl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5382 , F 66, S 8, H BI 62451, I/A 15 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-48
Empresa: OYO TECHNOLOGY & HOSPITALITY SL
Apoderado
- Agarwal Ritesh
- Areilza Roxas Enrique-juan
- Bansal Pardeep
- Daga Sachin
- Estrada Azcona Victoria
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Geissler Ulrike
- Gupta Abhishek
- Jork Tobias
- Jork Tobias
- Kumar Rakesh
- Lopez Beron Bertha Ines
- Sinha Abhinav
- Sinha Sonal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37883 , F 43, S 8, H M 674692, I/A 15 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: OYO TECHNOLOGY & HOSPITALITY SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Geissler Ulrike
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37883 , F 38, S 8, H M 674692, I/A 7 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: 360 EXPERIENCE SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5499 , F 75, S 8, H BI 65243, I/A 11 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Empresa: EVENTBIS SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 66, S 8, H BI 57757, I/A 13 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Empresa: TODOENTRADAS SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5329 , F 175, S 8, H BI 54993, I/A 24 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Empresa: ALMA MOBILITY SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37666 , F 72, S 8, H M 671138, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Empresa: EVENTBIS SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Martinez Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 65, S 8, H BI 57757, I/A 11 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: 360 EXPERIENCE SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
- Martinez Garcia Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5499 , F 75, S 8, H BI 65243, I/A 9 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: TICKETBIS SL
Apoderado
- Fernandez Blanco Rosell Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5184 , F 76, S 8, H BI 57766, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA
Mostramos los datos de FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BLANCO ROSELL ESPERANZA MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos