WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON
Informe ejecutivo de WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARIME INVESTMENTS SA | Consejero | 19/12/2021 | 04/07/2022 |
ALBATROS PROJECTS SPAIN HOLDCO SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2017 | 29/04/2022 |
KESTION INVESTMENTS SA | Administrador Mancomunado | 30/11/2020 | 18/04/2022 |
KERNAVE INVESTMENTS SA | Administrador Mancomunado | 21/10/2020 | 06/04/2022 |
HIGHLINE RESIDENCES SPAIN SA | Consejero | 29/11/2017 | 26/05/2019 |
VINCULACIONES DE WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON
Empresa: ALBATROS PROJECTS SPAIN HOLDCO SL
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 27, S 8, H M 635214, I/A 16 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: KESTION INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40283 , F 49, S 8, H M 715679, I/A 12 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28
Empresa: KERNAVE INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40789 , F 186, S 8, H M 723676, I/A 10 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: TARIME INVESTMENTS SA
Consejero
- Pagalday Vergara Bruno
- Rivero Iruretagoyena Iñigo
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38404 , F 175, S 8, H M 670937, I/A 13 (19/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: KESTION INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40283 , F 47, S 8, H M 715679, I/A 6 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: KERNAVE INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40789 , F 184, S 8, H M 723676, I/A 5 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: HIGHLINE RESIDENCES SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 172, S 8, H M 649969, I/A 9 (26/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-28
Empresa: DENISON INVEST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 171, S 8, H M 649969, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: STONEWALL SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Wartenberg Verena Hildegard Von
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 21, S 8, H M 635214, I/A 4 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Información de WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON
Mostramos los datos de WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WARTENBERG VERENA HILDEGARD VON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos