WALPER PETER
Informe ejecutivo de WALPER PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WALPER PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FFT ESPAÑA TECNOLOGIAS DE AUTOMOCION SA | Consejero | 11/01/2011 | 13/10/2022 |
FFT ESPAÑA TECNOLOGIAS DE AUTOMOCION SA | Presidente | 11/01/2011 | 13/10/2022 |
VINCULACIONES DE WALPER PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WALPER PETER
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
- Walper Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 165, S 8, H V 61973, I/A 32 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-46
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
- Walper Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 164, S 8, H V 61973, I/A 28 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
- Walper Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 161, S 8, H V 61973, I/A 19 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-46
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
- Walper Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 160, S 8, H V 61973, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-46
Información de WALPER PETER
Mostramos los datos de WALPER PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WALPER PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos