VOLZING REINHARD
Informe ejecutivo de VOLZING REINHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VOLZING REINHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FFT ESPAÑA TECNOLOGIAS DE AUTOMOCION SA | Consejero | 11/01/2011 | 13/10/2022 |
VINCULACIONES DE VOLZING REINHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOLZING REINHARD
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 165, S 8, H V 61973, I/A 32 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-46
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 164, S 8, H V 61973, I/A 28 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 161, S 8, H V 61973, I/A 19 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-46
Consejero
- Gregor Hahl Manfred
- Volzing Reinhard
- Walper Peter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6155, L 3461, F 160, S 8, H V 61973, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-46
Información de VOLZING REINHARD
Mostramos los datos de VOLZING REINHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOLZING REINHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos