VOGEL PAUL JAMES
Informe ejecutivo de VOGEL PAUL JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VOGEL PAUL JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL | Consejero | 21/01/2015 | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE VOGEL PAUL JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOGEL PAUL JAMES
Empresa: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL
Consejero
- Vogel Paul James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 196, S 8, H GR 8755, I/A 70 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-18
Empresa: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL
Consejero
- Amaral Duarte Jose Alberto
- Vogel Paul James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 195, S 8, H GR 8755, I/A 62 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-18
Información de VOGEL PAUL JAMES
Mostramos los datos de VOGEL PAUL JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOGEL PAUL JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos