AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Director Gerente | 19/11/2020 | |
UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL | Presidente | 21/01/2015 | 21/07/2016 |
UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL | Consejero | 21/01/2015 | 21/07/2016 |
UNIT4 R&D SPAIN SL | Administrador Solidario | 04/03/2015 | 21/07/2016 |
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Presidente | 02/07/2009 | 15/07/2011 |
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Consejero | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO
Director Gerente
- Amaral Duarte Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 30, S 8, H M 51360, I/A 136 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL
Consejero
- Amaral Duarte Jose Alberto
Presidente
- Amaral Duarte Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 197, S 8, H GR 8755, I/A 73 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-18
Empresa: UNIT4 R&D SPAIN SL
Administrador Solidario
- Amaral Duarte Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 5, S 8, H GR 39883, I/A 10 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-18
Empresa: UNIT4 R&D SPAIN SL
Administrador Solidario
- Amaral Duarte Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 71, S 8, H GR 39883, I/A 7 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-18
Empresa: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN SL
Consejero
- Amaral Duarte Jose Alberto
- Vogel Paul James
Presidente
- Amaral Duarte Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 195, S 8, H GR 8755, I/A 62 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 205, S 8, H M 51360, I/A 78 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Consejero
Presidente
- Amaral Duarte Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16246 , F 214, S 8, H M 51360, I/A 71 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-28
Información de AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMARAL DUARTE JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos