VIVET LLUIS JOSEP
Informe ejecutivo de VIVET LLUIS JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIVET LLUIS JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIDA OPERACIONES SINGULARES SA | Apoderado Mancomunado | 09/08/2017 | 06/05/2019 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 10/02/2017 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 30/07/2012 | 10/02/2017 |
VINCULACIONES DE VIVET LLUIS JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVET LLUIS JOSEP
Empresa: ANIDA OPERACIONES SINGULARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayerbe Gonel Luis
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Camps Roget Albert
- Cañizar Palleja Jordi
- Cañizar Palleja Jordi
- Castañeda Diaz Manuel Jose
- Del Molino Martin Maria Jesus
- Fernandez Pardo Jorge
- Garcia Iglesias Eduardo
- Gomez Martin Pedro
- Gonzalo Matamala Carlos
- Huarte Vigo Jesus
- Iriondo Moral Antonio
- Jimenez Canudas Jesus
- Llaveria Planelles Joaquim
- Muriago Oneca Walter
- Olivares Ynzenga Ignacio Felipe
- Padilla Prieto Carles
- Pastor Gimenez Lorenzo
- Perea Garcia Margarita
- Perez Olleta Jose Angel
- Pique Puiggene Jordi
- Ruiz Romero Raquel
- Sanz Navarro Blanca Maria
- Serrano Gomez Eva Maria
- Vallejo Sanchez Eduardo
- Valverde Garcia Miguel Eduardo
- Vazquez Gomez Francisco Javier
Apoderado Mancomunado
- Ramirez Ayuso Pablo Manuel
- Rodriguez Rodriguez Luis
- Vivet Lluis Josep
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almansa Cano Francisco
- Avila Zarza Daniel
- Ayerbe Gonel Luis
- De Blas Martinez Jose Felix
- De Las Rivas Garcia Javier Alvaro
- De Pablos Soldevilla Pedro
- Echevarria Martinez Itziar
- Ester Sanjose Francisco
- Fernandez Manrique Ana
- Fernandez Maqueda Saenz De Santa Maria Felix
- Ferrandiz Pascual Juan Francisco
- Fraga Lopez Jose-maria
- Frias Codinach Rafael
- Garcia Medina Jose
- Garcia Ortega Fernando
- Garcia Pinto Garcia Pinto Luis Felipe
- Garcia Serrano Marta
- Gomez De La Torre Victor Eugenio
- Gomez Freire Antonio
- Gonzalez Faura David
- Gonzalez Ros Jose Maria
- Guitian Hernandez Natividad
- Jimenez Corral Jesus
- Llopart Bernard Santiago
- Mateu Ruiz Pedro
- Oro Serna Jezael
- Perea Garcia Margarita
- Reyes Herreros Julia Maria
- Sanz Manrique David
- Sierra Cabrera Isabel
- Trilla Hernandez Damian Jose
- Vallespir Pons Margalida
- Villares Rafael De La Cruz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36223 , F 102, S 8, H M 31339, I/A 778 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Empresa: ANIDA OPERACIONES SINGULARES SA
Apoderado Mancomunado
- Vivet Lluis Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36223 , F 57, S 8, H M 31339, I/A 710 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garcia Josefa Antonia
- Alvarez Mencia Maria Carolina
- Apellaniz Aguirrezabal Virginia
- Benitez Padron Teresa Isabel
- Blas Martinez Jose Felix
- Blas Martinez Jose Felix
- Calvo Pastor Beatriz
- Cañada Fernandez Rafael
- Cañadas Fernandez Rafael
- Canella Diaz Maria Dolores
- Castells Gasia Gerard
- Chacon Garcia Francisco
- Chacon Garcia Francisco
- Cortada Ribalta Eva Maria
- Crespo De Francisco Laura Maria
- Etxebeste Igoa Luis
- Fernandez Ramos Jose Maria
- Garcia Hernandez Oscar
- Gonzalez Delgado Fermin Francisco
- Guinea Aranzubia Jose
- Holanda Lopez Francisco Jose
- Jimenez Garcia Jose Manuel
- Lopez Fernandez Eva Maria
- Lopez Ruiz Mariano
- Lopez Sevilla Eduardo
- Marrero Guerra Carmelo Lorenzo
- Marrero Guerra Carmelo Lorenzo
- Martinez Castellnou Maria Neus
- Martinez Sola Juan Jose
- Mateos Martin Roberto
- Moreno Agullo Antonio
- Moreno Bellon Alfonso
- Moreno Garcia Yolanda
- Moya Lopez Javier
- Nebot Alamar Vicente
- Padron Diaz Maria Isabel
- Rabadan Lorenzo Alicia
- Rabadan Lorenzo Alicia
- Ramos Diaz Maria Carmen
- Remuiñan Lopez Monica
- Rodriguez Casado Roberto
- Sanchez Fernandez Silvia
- Sanchez Pedregal Carlos
- Sancho Caballero Mara Jesus
- Taroncher Ricos Francisco Javier
- Viejo Salgado Santiago
- Vila Esteve Jose Luis
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirre Busto Julian
- Alavedra Creus Nuria
- Alonso Arahuetes Alberto
- Alonso Gascon Angel
- Alvarez Gonzalo Aitor
- Ametller Vila Ramon Albert
- Ametller Vila Ramon Albert
- Angrill Capdevila Montserrat
- Arans Planas Judit
- Arias Martinez David
- Ayza Simo Jose Ramon
- Baca Malo Anna Isabel
- Barrios Velasco Felix Angel
- Barrull Guiu Francesc Xavier
- Barrull Guiu Francesc Xavier
- Beltran Dorta Roberto Carlos
- Bernal Subirada Ana
- Blanch Salvado Francisco Enrique
- Blas Martinez Jose Felix
- Blas Martinez Jose Felix
- Blas Martinez Jose Felix
- Calzada Salcedo Victoriano
- Calzada Salcedo Victoriano
- Camara Figueras Antoni
- Castellvi Estopa Francisco Javier
- Castelo Barroso Manuel
- Cumplido Muñoz Sheila
- De Agustin Barranco Francisco Javier
- De Agustin Barranco Francisco Javier
- De Blas Martinez Jose Felix
- De Cos Seco Manuel Angel
- De Cos Seco Manuel Angel
- De La Parte Herrero Francisco Javier
- Diaz Molina Miguel Angel
- Domingo Fumanal Salvador
- Domingo Pascual Juan Carlos
- Dominguez Cerezo Cesar
- Fernandez Chocomeli Jose Pascual
- Fernandez Martin Salustiano
- Fernandez Moran Leopoldo
- Ferrer Malo Gemma
- Ferri Rico Francisco Jose
- Figueras Carbonell Marta
- Figueras Carbonell Marta
- Franco Franco Joan Miquel
- Fuentes Martinez Alicia Dolores
- Gamero Garcia Alicia Maria
- Garcia Barrio Carlos
- Garcia Garcia Miguel Antonio
- Garcia Jimenez Juan
- Gomariz Rubio Jose Pedro
- Gomez Adrados Juan Jesus
- Gomez Herrador Esteban
- Gomez Ortiz Luis Miguel
- Gomez Perez Gaspar
- Gomez Rodriguez Jose Virgilio
- Gonzalez Delgado Virginia
- Gonzalez Garcia Maria Isabel
- Gonzalez Pidelaserra Marta
- Gonzalez Pidelaserra Marta
- Graells Roca Carlos
- Gras Forner Eva
- Grau Castella Andres
- Hernandez Romero Francisco
- Holanda Lopez Francisco Jose
- Holanda Lopez Francisco Jose
- Icart Arenas Esther
- Iparraguirre Fernandez Jose Angel
- Isarre Borau Francisco Javier
- Iserte Longares Joaquin
- Jodar Ruizperez Saturnino
- Lai Wai Tsun Paul
- Lazcano Gutierrez Alazne
- Lecuona Alcain Francisco
- Llorens Pastor Maria Desamparados
- Lopez Del Burgo Jose Antonio
- Lopez Duro Maria Pilar
- Lopez Fernandez Eva Maria
- Lopez Fernandez Eva Maria
- Lopez Gonzalez Manuel
- Lopez Rosich Aurea
- Lopez Ruiz Mariano
- Lorente Navarro Leonardo
- Magallon Almenara Javier
- Manuel Ibañez Vicente
- Martin Martin Francisco Rafael
- Martin Martinez Ana
- Martine4z De Zuazo Fernandez De Retana Ramon
- Martinez De Zuazo Fernandez De Retana Ramon
- Martinez Hernandez Armel
- Mas Calmet Alberto
- Mateos Lopez Maria Del Pilar
- Mc Carthy Mary Bridget
- Mercadal Oliver Antoni
- Merino Diez Mercedes
- Molero Martin Julian
- Molero Martin Julian
- Moragues Truyol Guillermo
- Moreira Alonso Margarita
- Moreno Garcia Maria Elena
- Moreno Garcia Maria Elena
- Moreno Garcia Maria Elena
- Nebot Alamar Vicente
- Nicolas Bravo Ana Maria
- Olivan De Gregorio Jose Luis
- Ordas Lacasta Cristina
- Otero Blasco Genari De
- Palacio Jal Santiago
- Parada Brito Monica
- Parareda Pous Francesc Xavier
- Peruga Godia Jose Alberto
- Pita Rey Maria Carmen
- Pla Pla Monica
- Pozo Galan Juan Carlos Del
- Rabadan Lorenzo Alicia
- Rementeria Arrate Juan
- Rementeria Arrate Juan
- Riba Porquet Carles
- Ribo Bansell Jaime
- Rio Cantarero Raquel Del
- Roca Bigas Cristina
- Roche Calzada Justo Manuel
- Rodrigo Santaren Margarita
- Rodriguez Alonso Jose Jesus
- Rodriguez Benavente Yolanda
- Rodriguez Estevez Laura Mercedes
- Rovira Roig Luis
- Ruiz Juez Ricardo
- Sabugo Camejo Elias Gerardo
- Sacchi Luca
- Sacchi Luca
- Sanchez Calzada Carlos
- Sanchez De Goni Eduardo
- Sancho Falco Jose Ignacio
- Sanz Barcena Fernando
- Schotkamp Erik
- Schotkamp Erik
- Solera Martinez Jose
- Taroncher Ricos Francisco Javier
- Tarres Vidal Josep Maria
- Terol Mateu Beatriz
- Tomas Ortega Susana
- Tort Pijuan Francesc
- Treviño Martinez Miguel
- Treviño Martinez Miguel
- Uson Piedrafita Vicente
- Valeri Vila Maria Teresa
- Vasallo Menoyo Luis Alberto
- Vega Garbayo Noelia Raquel
- Vela Prunell Albert
- Velasco Blanco Juan Ramon
- Velasco Gomez Veronica
- Verano Molina Jose M
- Verano Molina Jose Miguel
- Vicens Bachs Alexandre
- Vila Armengol Jordi
- Vila Villar Jordi
- Villanueva Torres Maria Gemma
- Vivet Lluis Josep
- Vivet Lluis Josep
- Zancajo Rius Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 182, S 8, H BI 17,A , I/ 3600 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 178, S 8, H BI 17,A , I/ 2852 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-48
Información de VIVET LLUIS JOSEP
Mostramos los datos de VIVET LLUIS JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVET LLUIS JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos