BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE
Informe ejecutivo de BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRAKEN AIR SL | Administrador Mancomunado | 09/07/2024 |
VINCULACIONES DE BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE
Empresa: KRAKEN AIR SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Palma Oliva Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183131, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-29
Empresa: ADSOLUM REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alcolado Durango David
- Aparicio Hernan Isabel Cristina
- Beltran Gonzalez Marcos
- Beltran Gonzalez Marcos
- Benayas Huertas Jose Pedro
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Blanco Jorge Agustin De Pablo
- Briones Feijoo Luis Eduardo
- Carbonero Manrique Carlos
- Cueto Hernandez Eva
- Daza Alcazar Eva Gloria
- Hernanz Emperador Francisco
- Ivars Torres Felipe
- Laso Martinez Maria
- Linaza Mendizabal Pablo Godofredo
- Maceda Garcia Carlos
- Maceda Garcia Carlos
- Mora Ojeda Juan Manuel
- Morales Arquero Juan Ignacio
- Muñoz Rufo Elena
- Pinilla Fernandez Manuel
- Povedano Marcos Marta Julia
- Ramirez Rico Ignacio
- Ramirez Rico Ignacio
- Rivas Lucena Tomas
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Gomez Jesus
- Segurado Gutierrez Alejandro Pablo
- Sola Valdericeda Maria Inmaculada
- Solis Jabon Jose Julian
- Soto Baselga Maria Amalia
- Subira Santamaria Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 759607, I/A 17 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: CARMINSIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40252 , F 157, S 8, H M 715156, I/A 7 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: ADSOLUM REAL ESTATE SL
Apoderado
- Alustiza Larrañaga Maider-dorleta
- Ayuso Leno Daniel
- Beltran Gonzalez Marcos
- Berdie Osuna Francisco Javier
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Blanco Jorge Agustin De Pablo
- Cases Beltran Jose Luis
- Castaño Diaz Elvira
- Conde Losada Jose-antonio
- Daza Alcazar Eva Gloria
- Escamez Parra Pablo
- Garzas Cejudo Angel Javier
- Gomez Garcia Antonio
- Gonzalez Ramirez Joaquin
- Hernanz Emperador Francisco
- Ivars Torres Felipe
- Laso Martinez Maria
- Lozano Colmenarejo Javier
- Maceda Garcia Carlos
- Maderuelo Abel Susana
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Muñoz Rufo Elena
- Nuñez Botello Dan
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Perez Monte Javier
- Pinilla Fernandez Manuel
- Povedano Marcos Marta Julia
- Prieto Pe Emilio
- Rivas Lucena Tomas
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Gomez Jesus
- Rodriguez-passolas Cantal Jose
- Sola Valdericeda Maria Inmaculada
- Subira Santamaria Augusto
- Velasco Cardenal Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 34, S 8, H M 759607, I/A 2 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: FINCA GARCES DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bernal Chicon Leandro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36699 , F 223, S 8, H M 657826, I/A 17 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: CORDOLAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bernal Chicon Leandro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36511 , F 64, S 8, H M 633583, I/A 25 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: ESTEBBUNA DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bernal Chicon Leandro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37002 , F 50, S 8, H M 588662, I/A 28 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: LADERALAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bernal Chicon Leandro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 92, S 8, H M 607566, I/A 26 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: CHAPALAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bernal Chicon Leandro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40380 , F 209, S 8, H M 615940, I/A 29 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: CARMINSIN SL
Apoderado Solidario
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Ocejo Calvo Ignacio Maria
- Rodriguez De Tembleque Manzanares Luis
- Ruiz Portillo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40252 , F 155, S 8, H M 715156, I/A 6 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
VER MAS ACTOS
Información de BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE
Mostramos los datos de BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL CHICON LEANDRO-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos