VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORD ESPAÑA SL | Apoderado | 02/10/2020 | |
FCE BANK PLC | Apoderado | 10/02/2020 | |
FORD ESPAÑA SL | Secretario No Consejero | 25/11/2015 | |
FORD ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 04/03/2009 |
VINCULACIONES DE VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 68, S 8, H M 53170, I/A 282 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 68, S 8, H M 53170, I/A 282 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: FCE BANK PLC
Apoderado
- De La Fuente Jimenez Jose Miguel
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29660 , F 64, S 8, H M 111088, I/A 364 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Empresa: FORD VENEZUELA SL
Liquidador
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 168, S 8, H M 652559, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: FORD VENEZUELA SL
Administrador Unico
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 168, S 8, H M 652559, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: FORD VENEZUELA SL
Administrador Unico
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 165, S 8, H M 652559, I/A 1 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 38, S 8, H M 53170, I/A 220 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Riaño Ibañez Marta
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 34, S 8, H M 53170, I/A 209 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 24, S 8, H M 53170, I/A 185 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 15, S 8, H M 53170, I/A 165 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28
Información de VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES SOTO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos