FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORD ESPAÑA SL | Apoderado | 28/12/2010 | 25/11/2015 |
FORD ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 04/03/2009 | 25/11/2015 |
FORD ESPAÑA SL | Secretario | 25/11/2015 | |
FORD ESPAÑA SL | Apoderado | 25/11/2015 | |
FORD ESPAÑA SL | Apoderado | 01/09/2009 | 28/12/2010 |
FORD SPAIN HOLDINGS SL | Secretario No Consejero | 11/01/2010 | |
FORD SPAIN HOLDINGS SL | Liquidador Solidario | 11/01/2010 | 11/01/2010 |
MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Secretario No Consejero | 25/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bragado Miguel-angel
Apoderado
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Fernandez Bragado Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 40, S 8, H M 53170, I/A 223 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Consejero
Secretario
- Fernandez Bragado Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 38, S 8, H M 53170, I/A 220 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 24, S 8, H M 53170, I/A 185 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Vives Soto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 24, S 8, H M 53170, I/A 185 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: FORD SPAIN HOLDINGS SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Riaño Ibañez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22028 , F 186, S 8, H M 392725, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Empresa: FORD SPAIN HOLDINGS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Fernandez Bragado Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22028 , F 186, S 8, H M 392725, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Fernandez Bragado Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 17, S 8, H M 53170, I/A 170 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Empresa: MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Secretario No Consejero
- Fernandez Bragado Miguel-angel
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 33, S 8, H M 252860, I/A 40 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Bragado Miguel-angel
- Vives Soto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25906 , F 15, S 8, H M 53170, I/A 165 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28
Información de FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BRAGADO MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos