VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS
Informe ejecutivo de VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACIA SL | Administrador Solidario | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS
Empresa: LONG TERM INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Gomez De Arteche Catalina Maria Pilar
- Vives Gomez De Arteche Maria Jesus
- Vives Gomez De Arteche Maria Nuria
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45398 , F 148, S 8, H B 486552, I/A 37 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-08
Empresa: RESIDENCIAL LAIE SL
Administrador Solidario
- Vives Gomez De Arteche Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 36, S 8, H B 313235, I/A 4 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: TACIA SL
Administrador Solidario
- Vives Gomez De Arteche Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31612 , F 200, S 8, H B 7310, I/A 15 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Empresa: LONG TERM INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Vives Gomez De Arteche Maria Jesus
- Vives Gomez De Arteche Maria Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45398 , F 147, S 8, H B 486552, I/A 33 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: RESIDENCIAL LAIE SL
Administrador Solidario
- Espar Gasset Xavier
- Vives Gomez De Arteche Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 36, S 8, H B 313235, I/A 3 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Información de VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS
Mostramos los datos de VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES GOMEZ DE ARTECHE MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos