ESPAR GASSET XAVIER
Informe ejecutivo de ESPAR GASSET XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPAR GASSET XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BON REPOS SL | Consejero | 10/01/2024 | |
CORPORACION INDUSTRIAL DE PROYECTOS SA | Administrador Solidario | 05/12/2019 | |
BON REPOS SL | Consejero | 26/04/2019 | |
RESIDENCIAL SANT MARTI SL | REPR.143 RRM | 24/03/2017 | |
RESIDENCIAL LAIE SL | Administrador Solidario | 04/02/2016 | |
BON REPOS SL | Consejero | 07/05/2015 | |
CORPORACION INDUSTRIAL DE PROYECTOS SA | Administrador Solidario | 18/11/2014 | |
CORPORACION INDUSTRIAL DE PROYECTOS SA | Administrador Solidario | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE ESPAR GASSET XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPAR GASSET XAVIER
Empresa: BON REPOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 225, S 8, H B 68946, I/A 22 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Administrador Solidario
- Espar Gasset Jordi
- Espar Gasset Xavier
- Espar Tico Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30149 , F 216, S 8, H B 7312, I/A 19 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: BON REPOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 224, S 8, H B 68946, I/A 20 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: RESIDENCIAL SANT MARTI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Espar Gasset Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21105 , F 28, S 8, H B 16896, I/A 8 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: RESIDENCIAL SANT MARTI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Espar Gasset Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21105 , F 28, S 8, H B 16896, I/A 6 N (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: BAR I RESTAURANT BON REPOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43010 , F 47, S 8, H B 417652, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: RESIDENCIAL LAIE SL
Administrador Solidario
- Espar Gasset Xavier
- Vives Gomez De Arteche Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 36, S 8, H B 313235, I/A 3 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Empresa: RESIDENCIAL LAIE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Espar Gasset Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37805 , F 35, S 8, H B 313235, I/A 2 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Empresa: BON REPOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23498 , F 122, S 8, H B 68946, I/A 16 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Administrador Solidario
- Espar Gasset Xavier
- Espar Tico Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30149 , F 214, S 8, H B 7312, I/A 16 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
VER MAS ACTOS
Información de ESPAR GASSET XAVIER
Mostramos los datos de ESPAR GASSET XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPAR GASSET XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos